ELCOROIRIBE CENICAONANDIA ERKAITZ
Informe ejecutivo de ELCOROIRIBE CENICAONANDIA ERKAITZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELCOROIRIBE CENICAONANDIA ERKAITZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA OFI DE ADRI Y TRISTAN SL | Socio Unico | 21/01/2016 | |
LA OFI DE ADRI Y TRISTAN SL | Administrador Unico | 21/01/2016 | |
DILUSIONES SE VIVE SL | Socio Unico | 31/05/2013 | |
DILUSIONES SE VIVE SL | Administrador Unico | 31/05/2013 |
VINCULACIONES DE ELCOROIRIBE CENICAONANDIA ERKAITZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELCOROIRIBE CENICAONANDIA ERKAITZ
Empresa: LA OFI DE ADRI Y TRISTAN SL
Administrador Unico
- Elcoroiribe Cenicaonandia Erkaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 172, S 8, H BI 67428, I/A 1 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-48
Empresa: LA OFI DE ADRI Y TRISTAN SL
Socio Único
- Elcoroiribe Cenicaonandia Erkaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 172, S 8, H BI 67428, I/A 1 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-48
Empresa: CAFES BAQUE SL
Apoderado
- Elcoroiribe Cenicaonandia Erkaitz
- Ortiz Garcia De Ceca Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5194 , F 152, S 8, H BI 47662, I/A 39 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-48
Empresa: DILUSIONES SE VIVE SL
Administrador Unico
- Elcoroiribe Cenicaonandia Erkaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5257 , F 81, S 8, H BI 59466, I/A 2 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-48
Empresa: DILUSIONES SE VIVE SL
Nuevo Socio Único
- Elcoroiribe Cenicaonandia Erkaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5257 , F 81, S 8, H BI 59466, I/A 2 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-48
Empresa: CAFES BAQUE SL
Apoderado
- Barrachina Quemada Alvaro Angel
- Barral Gaston Fernando
- Benito Blanco Juan Carlos
- Elcoroiribe Cenicaonandia Erkaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 201, S 8, H BI 47662, I/A 20 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-48
Información de ELCOROIRIBE CENICAONANDIA ERKAITZ
Mostramos los datos de ELCOROIRIBE CENICAONANDIA ERKAITZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELCOROIRIBE CENICAONANDIA ERKAITZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos