ELCORO IRIBE MUÑOZ ANDRES
Informe ejecutivo de ELCORO IRIBE MUÑOZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELCORO IRIBE MUÑOZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | Apoderado Mancomunado | 15/04/2024 |
VINCULACIONES DE ELCORO IRIBE MUÑOZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELCORO IRIBE MUÑOZ ANDRES
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado
- Elcoro Iribe Muñoz Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45249 , F 84, S 8, H M 7766, I/A 9638 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: BANKINTER EPSV
Miem.J.G.P.V
- Elcoro Iribe Muñoz Andres
- Foronda Acereda Fernando
- Ibor Ortiz Zarate Jose Manuel
- Martinez Basabe Pedro Maria
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 10, S 8, H BI 19901,0 , I/ 4 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-48
Empresa: BANKINTER EPSV
Miem.J.G.P.V
- Elcoro Iribe Muñoz Andres
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 9, S 8, H BI 19901,0 , I/ 3 .. (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-48
Información de ELCORO IRIBE MUÑOZ ANDRES
Mostramos los datos de ELCORO IRIBE MUÑOZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELCORO IRIBE MUÑOZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos