ELCARTE ELCARTE RICARDO
Informe ejecutivo de ELCARTE ELCARTE RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ELCARTE ELCARTE RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL | Apoderado | 06/03/2009 | 25/03/2024 |
CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL | Apoderado | 25/03/2024 | |
DROS AGENCIA MAQUINARIA CONSTRUCCION SL | Administrador Solidario | 22/03/2016 | |
CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL | Consejero Delegado | 23/05/2011 | 30/11/2011 |
CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL | Presidente | 30/11/2011 | |
CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL | Consejero | 30/11/2011 | |
AUTOVIA DEL PIRINEO SA | Apoderado | 28/07/2009 | 30/10/2009 |
VINCULACIONES DE ELCARTE ELCARTE RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELCARTE ELCARTE RICARDO
Empresa: CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL
Apoderado
- Elcarte Arregui Jose Miguel
- Elcarte Arregui Jose Miguel
- Elcarte Arregui Jose Miguel
- Elcarte Arregui Jose Miguel
- Elcarte Elcarte Ricardo
- Elcarte Elcarte Ricardo
- Elcarte Elcarte Ricardo
- Elcarte Elcarte Ricardo
- Lezaun Eslava Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 111, S 8, H NA 3612, I/A 54 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
Administrador Solidario
- Elcarte Elcarte Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 185, S 8, H NA 24857, I/A 2 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-31
Empresa: CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL
Consejero Delegado
- Elcarte Elcarte Ricardo
Consejero
- Elcarte Elcarte Ricardo
- Oronsospe Barbarin Felipe
- Sanchez Cervera Senra Jose Manuel
Presidente
- Elcarte Elcarte Ricardo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 161, S 8, H NA 3612, I/A 41 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-31
Empresa: CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL
Consejero Delegado
- Elcarte Arregui Jose Miguel
- Elcarte Elcarte Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 160, S 8, H NA 3612, I/A 39 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-31
Empresa: CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL
Consejero Delegado
- Elcarte Arregui Jose Miguel
- Elcarte Elcarte Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 160, S 8, H NA 3612, I/A 39 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-31
Empresa: AUTOVIA DEL PIRINEO SA
Apoderado
- Echeverria Cenoz Francisco Javier
- Elcarte Elcarte Ricardo
- Revuelta Garcia Victor Jose
- Rodriguez Robles Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 175, S 8, H NA029247, I/A00005 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-31
Empresa: AUTOVIA DEL PIRINEO SA
Apoderado
- Echeverria Cenoz Francisco Javier
- Elcarte Elcarte Ricardo
- Revuelta Garcia Victor Jose
- Rodriguez Robles Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 174, S 8, H NA029247, I/A00003 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-31
Empresa: CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL
Apoderado
- Elcarte Arregui Jose Miguel
- Elcarte Elcarte Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 159, S 8, H NA003612, I/A00035 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-31
Información de ELCARTE ELCARTE RICARDO
Mostramos los datos de ELCARTE ELCARTE RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELCARTE ELCARTE RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos