ELAIN BRUNO ALEXIS JOSEPH
Informe ejecutivo de ELAIN BRUNO ALEXIS JOSEPH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ELAIN BRUNO ALEXIS JOSEPH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANDRA INVESTISMENT SL | Socio Unico | 13/11/2019 | |
SANDRA INVESTISMENT SL | Administrador Unico | 13/11/2019 | |
PORTADREST BACIM SL | Socio Unico | 12/04/2018 | |
PORTADREST BACIM SL | Administrador Unico | 12/08/2015 |
VINCULACIONES DE ELAIN BRUNO ALEXIS JOSEPH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELAIN BRUNO ALEXIS JOSEPH
Empresa: SANDRA INVESTISMENT SL
Administrador Unico
- Elain Bruno Alexis Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 206, S 8, H PM 87769, I/A 1 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-07
Empresa: SANDRA INVESTISMENT SL
Socio Único
- Elain Bruno Alexis Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 206, S 8, H PM 87769, I/A 1 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-07
Empresa: PORTADREST BACIM SL
Socio Único
- Elain Bruno Alexis Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 73, S 8, H PM 66928, I/A 4 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-07
Empresa: PORTADREST BACIM SL
Administrador Unico
- Elain Bruno Alexis Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 73, S 8, H PM 66928, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-07
Empresa: PORTADREST BACIM SL
Administrador Solidario
- Arias Molino Eleuterio Miguel
- Elain Bruno Alexis Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 73, S 8, H PM 66928, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-07
Empresa: PORTADREST BACIM SL
Administrador Solidario
- Arias Molino Eleuterio Miguel
- Elain Bruno Alexis Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 71, S 8, H PM 66928, I/A 1 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
Información de ELAIN BRUNO ALEXIS JOSEPH
Mostramos los datos de ELAIN BRUNO ALEXIS JOSEPH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELAIN BRUNO ALEXIS JOSEPH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos