ELADIO GIBERT GOU
Informe ejecutivo de ELADIO GIBERT GOU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELADIO GIBERT GOU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL REIMAR SA | Administrador Solidario | 03/10/2012 |
VINCULACIONES DE ELADIO GIBERT GOU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELADIO GIBERT GOU
Empresa: HOTEL REIMAR SA
Administrador Solidario
- Eladio Gibert Gou
- Jaime Gibert Gou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 332 , F 72, S 8, H GI 6173, I/A 13 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-17
Empresa: HOTEL REIMAR SA
Administrador Solidario
- Eladio Gibert Gou
- Jaime Gibert Gou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 332 , F 71, S 8, H GI 6173, I/A 12 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-17
Administrador Unico
- Eladio Gibert Gou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 69, S 8, H GI 6507, I/A 10 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-17
Empresa: HOTEL REIMAR SA
Administrador Solidario
- Eladio Gibert Gou
- Jaime Gibert Gou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 332 , F 71, S 8, H GI 6173, I/A 10 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-17
Empresa: PROMOTORA LA ESCALA SA
Liquidador
- Eladio Gibert Gou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 153, S 8, H GI 6357, I/A 12 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-17
Empresa: PROMOTORA LA ESCALA SA
Consejero
- Antoni Castells Magaldi
- Eladio Gibert Gou
- Ramon Castells Torrent
Presidente
Secretario
- Eladio Gibert Gou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 153, S 8, H GI 6357, I/A 12 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-17
Información de ELADIO GIBERT GOU
Mostramos los datos de ELADIO GIBERT GOU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELADIO GIBERT GOU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos