EL JOUAMI ZAKARIA
Informe ejecutivo de EL JOUAMI ZAKARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EL JOUAMI ZAKARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FALZAK BROS SL | Administrador Solidario | 01/02/2021 | 01/09/2022 |
CASAPUERTA DE SAN ROQUE RESTAURANTE SL | Administrador Solidario | 17/09/2018 | 13/06/2019 |
VINCULACIONES DE EL JOUAMI ZAKARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EL JOUAMI ZAKARIA
Empresa: FALZAK BROS SL
Administrador Solidario
- C. E. K. F.
- El Jouami Zakaria
Liquidador Unico
- C. E. K. F.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6983 , F 108, S 8, H SE128614, I/A 2 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-41
Empresa: FALZAK BROS SL
Administrador Solidario
- C. E. K. F.
- El Jouami Zakaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6983 , F 106, S 8, H SE128614, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-41
Empresa: ZAMEMA DE LA FRONTERA SL
Administrador Solidario
- El Jouami Zakaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6601 , F 70, S 8, H SE119031, I/A 2 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Empresa: ZAMEMA DE LA FRONTERA SL
Administrador Solidario
- El Jouami Zakaria
- Melero Bermudez Manuel
- Roman Perez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6601 , F 68, S 8, H SE119031, I/A 1 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-41
Información de EL JOUAMI ZAKARIA
Mostramos los datos de EL JOUAMI ZAKARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EL JOUAMI ZAKARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos