EL HADRI EL MRABET NOUHA
Informe ejecutivo de EL HADRI EL MRABET NOUHA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EL HADRI EL MRABET NOUHA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA TABERNA DEL CURA SL | Apoderado Solidario | 23/07/2020 | |
MONCHO'S HOUSE SL | Apoderado Solidario | 22/07/2020 | |
M N CATERING 98 SL | Apoderado Solidario | 22/07/2020 | |
FRAYGA SA | Apoderado Solidario | 22/07/2020 | |
IMAGINACION Y NEGOCIOS SL | Apoderado Solidario | 22/07/2020 | |
PLACERES INTELIGENTES SL | Apoderado Solidario | 20/07/2020 | |
SEÑORIO DE SILVA SL | Apoderado Solidario | 20/07/2020 | |
GALILEO EXPO GANADERIA SL | Administrador Unico | 10/11/2017 |
VINCULACIONES DE EL HADRI EL MRABET NOUHA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EL HADRI EL MRABET NOUHA
Empresa: LA TABERNA DEL CURA SL
Apoderado Solidario
- El Hadri El Mrabet Nouha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26827 , F 119, S 8, H B 109301, I/A 8 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
Empresa: IMAGINACION Y NEGOCIOS SL
Apoderado Solidario
- El Hadri El Mrabet Nouha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33303 , F 88, S 8, H B 229123, I/A 5 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Empresa: FRAYGA SA
Apoderado Solidario
- El Hadri El Mrabet Nouha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21465 , F 40, S 8, H B 22628, I/A 16 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Empresa: M N CATERING 98 SL
Apoderado Solidario
- El Hadri El Mrabet Nouha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29959 , F 157, S 8, H B 166831, I/A 7 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Empresa: MONCHO'S HOUSE SL
Apoderado Solidario
- El Hadri El Mrabet Nouha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28064 , F 173, S 8, H B 129302, I/A 8 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Empresa: SEÑORIO DE SILVA SL
Apoderado Solidario
- El Hadri El Mrabet Nouha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 62, S 8, H B 109303, I/A 19 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Empresa: MONCROS BARNA 2002 SL
Apoderado Solidario
- El Hadri El Mrabet Nouha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34285 , F 74, S 8, H B 241710, I/A 3 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-08
Empresa: PLACERES INTELIGENTES SL
Apoderado Solidario
- El Hadri El Mrabet Nouha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30677 , F 82, S 8, H B 178257, I/A 8 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-08
Empresa: GALILEO EXPO GANADERIA SL
Administrador Unico
- El Hadri El Mrabet Nouha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 200, S 8, H LU 19050, I/A 1 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-27
Información de EL HADRI EL MRABET NOUHA
Mostramos los datos de EL HADRI EL MRABET NOUHA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EL HADRI EL MRABET NOUHA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos