EL AMMOURI RUIZ JOSE
Informe ejecutivo de EL AMMOURI RUIZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EL AMMOURI RUIZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTHERN INDIA TRADING CO | Apoderado | 24/10/2022 | |
OXANE PARTNERS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 29/07/2022 | |
RVS ASESORES FINANCIEROS SL | Apoderado | 08/07/2022 | |
SMARTHINKING CONSULTORES DE NEGOCIO SL | Apoderado Solidario | 21/01/2022 | |
SDNIT AS SL | Apoderado Solidario | 10/12/2021 | |
BCN DISTRIBUCIONES SA | Apoderado Solidario | 15/11/2021 | |
PLASTIC PICTURES IBERIA SL | Apoderado Solidario | 26/02/2021 | |
DECOLOGY PROPERTY MANAGEMENT ES SL | Apoderado Solidario | 26/02/2021 | |
ELEVEN ELEVEN CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 25/02/2021 | |
SERVISION SERVICIOS OPTICOS SL | Apoderado Solidario | 25/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE EL AMMOURI RUIZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EL AMMOURI RUIZ JOSE
Empresa: NORTHERN INDIA TRADING CO
Apoderado
- El Ammouri Ruiz Jose
- Goy Mastromiechele Lucia
- Sanchez Aliste Fatima Beatriz
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 140, S 8, H M 777370, I/A 1 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: CACTUS ADVISORY SL
Apoderado Solidario
- Del Caz Soto Javier
- El Ammouri Ruiz Jose
- Galan Garland Ana
- Gilarte Garcia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43246 , F 102, S 8, H M 764077, I/A 2 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: RVS ASESORES FINANCIEROS SL
Apoderado
- Del Caz Soto Javier
- El Ammouri Ruiz Jose
- Galan Garland Ana
- Gilarte Garcia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41838 , F 136, S 8, H M 741057, I/A 2 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Apoderado Solidario
- Del Caz Soto Francisco-javier
- El Ammouri Ruiz Jose
- Galan Garland Ana
- Gilarte Garcia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41962 , F 171, S 8, H M 743118, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: PIAZZA CENTRALE CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Del Caz Soto Javier
- El Ammouri Ruiz Jose
- Galan Garland Ana
- Gilarte Garcia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41958 , F 171, S 8, H M 743046, I/A 2 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: BCN DISTRIBUCIONES SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47534 , F 41, S 8, H B 14375, I/A 72 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-08
Apoderado Solidario
- Del Caz Soto Javier
- El Ammouri Ruiz Jose
- Galan Garland Ana
- Gilarte Garcia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 142, S 8, H M 728858, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Apoderado Solidario
- Del Caz Soto Javier
- El Ammouri Ruiz Jose
- Galan Garland Ana
- Gilarte Garcia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 162, S 8, H M 728860, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Apoderado Solidario
- Del Caz Soto Javier
- El Ammouri Ruiz Jose
- Galan Garland Ana
- Gilarte Garcia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 152, S 8, H M 728859, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: ESTRIEGANA SERVICIOS EXPERTOS SL
Apoderado Solidario
- Del Caz Soto Javier
- El Ammouri Ruiz Jose
- Galan Garland Ana
- Gilarte Garcia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 122, S 8, H M 728856, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
VER MAS ACTOS
Información de EL AMMOURI RUIZ JOSE
Mostramos los datos de EL AMMOURI RUIZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EL AMMOURI RUIZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos