EKATERINA MELNIKOVA
Informe ejecutivo de EKATERINA MELNIKOVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EKATERINA MELNIKOVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A PERFECT CIRCLE SL | REPR.143 RRM | 01/10/2018 | |
DIAMOND DAWN SL | Administrador Unico | 27/09/2018 | |
DIAMOND DAWN SL | Apoderado Solidario | 05/09/2018 | |
A PERFECT CIRCLE SL | Apoderado Solidario | 01/02/2018 |
VINCULACIONES DE EKATERINA MELNIKOVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EKATERINA MELNIKOVA
Empresa: A PERFECT CIRCLE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ekaterina Melnikova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46185 , F 178, S 8, H B 512284, I/A 4 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-08
Empresa: DIAMOND DAWN SL
Administrador Unico
- Ekaterina Melnikova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 180, S 8, H B 522188, I/A 4 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-08
Empresa: DIAMOND DAWN SL
Apoderado Solidario
- Ekaterina Melnikova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46504 , F 179, S 8, H B 522188, I/A 2 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-08
Empresa: A PERFECT CIRCLE SL
Apoderado Solidario
- Ekaterina Melnikova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46185 , F 177, S 8, H B 512284, I/A 2 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-08
Información de EKATERINA MELNIKOVA
Mostramos los datos de EKATERINA MELNIKOVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EKATERINA MELNIKOVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos