EIZMENDI LAZARO MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de EIZMENDI LAZARO MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EIZMENDI LAZARO MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIFIESTADEPAPEL SL | Socio Unico | 14/05/2021 | |
MIFIESTADEPAPEL SL | Administrador Unico | 14/05/2021 | |
BORALGON FUTURE SL | Administrador Unico | 02/01/2019 | |
BORALGON SL | Administrador Unico | 26/03/2014 |
VINCULACIONES DE EIZMENDI LAZARO MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EIZMENDI LAZARO MARIA VICTORIA
Empresa: MIFIESTADEPAPEL SL
Administrador Unico
- Eizmendi Lazaro Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6034, L 4941, F 223, S 8, H MA160999, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-29
Empresa: MIFIESTADEPAPEL SL
Socio Único
- Eizmendi Lazaro Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6034, L 4941, F 223, S 8, H MA160999, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-29
Empresa: ALQUILERES Y DESARROLLOS LA JARA SL
Administrador Unico
- Eizmendi Lazaro Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166 , F 20, S 8, H SE108863, I/A 7 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-41
Empresa: ALQUILERES Y DESARROLLOS LA JARA SL
Administrador Unico
- Eizmendi Lazaro Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166 , F 20, S 8, H SE108863, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-41
Empresa: BORALGON FUTURE SL
Administrador Unico
- Eizmendi Lazaro Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38469 , F 116, S 8, H M 684252, I/A 1 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Empresa: BORALGON SL
Administrador Unico
- Eizmendi Lazaro Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32091 , F 89, S 8, H M 577547, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-28
Información de EIZMENDI LAZARO MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de EIZMENDI LAZARO MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EIZMENDI LAZARO MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos