EIZAGUIRRE DEL RIO SONIA
Informe ejecutivo de EIZAGUIRRE DEL RIO SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EIZAGUIRRE DEL RIO SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALPARGATAS EUROPE SL | Apoderado | 26/03/2015 | |
ALPARGATAS EUROPE SL | Apoderado | 20/10/2010 | 07/05/2012 |
ALPARGATAS EUROPE SL | Apoderado | 06/08/2010 | 07/05/2012 |
VINCULACIONES DE EIZAGUIRRE DEL RIO SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EIZAGUIRRE DEL RIO SONIA
Empresa: ALPARGATAS EUROPE SL
Apoderado
- Eizaguirre Del Rio Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25437 , F 211, S 8, H M 458276, I/A 14 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
Empresa: ALPARGATAS EUROPE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25437 , F 208, S 8, H M 458276, I/A 10 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: ALPARGATAS EUROPE SL
Apoderado
- Bernabeu Algiler Beatriz
- Casado Menendez Elena
- Eizaguirre Del Rio Sonia
- Fabre Thomas
- Fiorio Vittorio
- Polo Eno
- Santos Luiz Alfredo
- Van Praet Roderic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25437 , F 66, S 8, H M 458276, I/A 7 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-28
Empresa: ALPARGATAS EUROPE SL
Apoderado
- Casado Menendez Elena
- Eizaguirre Del Rio Sonia
- Fiorio Vittorio
- Sanchez De Leon Garcia Miguel
- Van Praet Roderic
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25437 , F 66, S 8, H M 458276, I/A 6 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-28
Información de EIZAGUIRRE DEL RIO SONIA
Mostramos los datos de EIZAGUIRRE DEL RIO SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EIZAGUIRRE DEL RIO SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos