EIRIS PONTE MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de EIRIS PONTE MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EIRIS PONTE MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN JUAN ACTIVOS FINANCIEROS SL | Administrador Unico | 10/11/2022 | |
INDUSTRIAS DEL NOROESTE SA | Apoderado | 29/04/2022 | |
SAN JUAN PROMOCIONES CHILE SL | Apoderado | 17/08/2021 | |
LISTA GRANIT SA | Apoderado | 14/12/2020 | |
PORTES SAN JUAN SL | Apoderado | 19/06/2018 | |
SAN JUAN ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado | 20/06/2016 | |
RECICLADOS SAN JUAN SL | Apoderado | 20/06/2016 | |
SAN JUAN AISLAMIENTOS Y EMBALAJES SL | Apoderado | 17/06/2016 |
VINCULACIONES DE EIRIS PONTE MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EIRIS PONTE MARIA DEL CARMEN
Empresa: SAN JUAN ACTIVOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 41, S 8, H C 53695, I/A 3 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-15
Empresa: SAN JUAN ACTIVOS FINANCIEROS SL
Administrador Solidario
- Alonso Regueira Jose Antonio
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 41, S 8, H C 53695, I/A 3 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-15
Empresa: INDUSTRIAS DEL NOROESTE SA
Apoderado
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 111, S 8, H C 9792, I/A 48 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-15
Empresa: SAN JUAN PROMOCIONES CHILE SL
Apoderado
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 46, S 8, H C 61046, I/A 2 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-15
Empresa: LISTA GRANIT SA
Apoderado
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 115, S 8, H C 9946, I/A 21 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-15
Empresa: PORTES SAN JUAN SL
Apoderado
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 207, S 8, H C 57304, I/A 3 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-15
Empresa: RECICLADOS SAN JUAN SL
Apoderado
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 51, S 8, H C 35294, I/A 4 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
Empresa: RECICLADOS SAN JUAN SL
Administrador Solidario
- Alonso Regueira Jose Antonio
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 51, S 8, H C 35294, I/A 3 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
Empresa: SAN JUAN AISLAMIENTOS Y EMBALAJES SL
Apoderado
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566 , F 27, S 8, H C 53888, I/A 3 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
Empresa: SAN JUAN AISLAMIENTOS Y EMBALAJES SL
Administrador Solidario
- Alonso Regueira Jose Antonio
- Eiris Ponte Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566 , F 26, S 8, H C 53888, I/A 2 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
VER MAS ACTOS
Información de EIRIS PONTE MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de EIRIS PONTE MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EIRIS PONTE MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos