EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARNES & BOVERI SL | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2015 | 04/01/2018 |
BARNES & BOVERI SL | Consejero | 09/02/2015 | 04/01/2018 |
CASTELO SOLUCIONES ESTRUCTURALES SLL | Consejero | 31/10/2012 | 03/04/2013 |
VINCULACIONES DE EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: BARNES & BOVERI SL
Consejero Delegado Solidario
- Eirin Barrio Maria De Los Angeles
- Lorenzo Mateo Jaime Alberto
- Martinez Lorenzo Alejandro
Consejero
- Eirin Barrio Maria De Los Angeles
- Lorenzo Mateo Jaime Alberto
- Martinez Lorenzo Alejandro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3949, L 3949, F 218, S 8, H PO 56499, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-36
Empresa: BARNES & BOVERI SL
Consejero Delegado Solidario
- Eirin Barrio Maria De Los Angeles
- Lorenzo Mateo Jaime Alberto
- Martinez Lorenzo Alejandro
Consejero
- Eirin Barrio Maria De Los Angeles
- Lorenzo Mateo Jaime Alberto
- Martinez Lorenzo Alejandro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3949, L 3949, F 216, S 8, H PO 56499, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-36
Empresa: CASTELO SOLUCIONES ESTRUCTURALES SLL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Babarro Blanco Manuel
- Eirin Barrio Maria De Los Angeles
- Garcia Loureiro Jose
- Giraldez Garcia Jesus
- Oliveira Barros Francisco Javier
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3730, L 3730, F 216, S 8, H PO 51758, I/A 13 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-36
Empresa: CASTELO SOLUCIONES ESTRUCTURALES SLL
Consejero
- Eirin Barrio Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3730, L 3730, F 214, S 8, H PO 51758, I/A 6 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-36
Información de EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos