EIRAS LADO ANA CRISTINA
Informe ejecutivo de EIRAS LADO ANA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EIRAS LADO ANA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEMEGA ASESORES DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 05/03/2019 | |
ASEMEGA SL | Administrador Solidario | 04/03/2019 | |
CEPAGALICIA SL | Administrador Solidario | 20/02/2019 | |
SUNPLEX SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 27/04/2018 |
VINCULACIONES DE EIRAS LADO ANA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EIRAS LADO ANA CRISTINA
Empresa: ASEMEGA ASESORES DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Eiras Lado Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795, L 2795, F 104, S 8, H PO 31726, I/A 5 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-36
Empresa: ASEMEGA SL
Administrador Solidario
- Eiras Lado Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063, L 4063, F 177, S 8, H PO 58939, I/A 2 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-36
Empresa: CEPAGALICIA SL
Administrador Solidario
- Eiras Lado Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063, L 4063, F 188, S 8, H PO 58940, I/A 2 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-36
Empresa: SUNPLEX SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Eiras Lado Ana Cristina
- Perez Dominguez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563 , F 98, S 8, H TF 60852, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-38
Administrador Solidario
- Carramal Escudeiro Eloy
- Eiras Lado Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972, L 2972, F 145, S 8, H PO 35198, I/A 3 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-36
Información de EIRAS LADO ANA CRISTINA
Mostramos los datos de EIRAS LADO ANA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EIRAS LADO ANA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos