EHLERDING INGRID
Informe ejecutivo de EHLERDING INGRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE EHLERDING INGRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EHLERDING INGRID
Empresa: HOSPITALET SA
Administrador Unico
- Ehlerding Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 10999, I/A 14 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-07
Empresa: HOSPITALET SA
Administrador Unico
- Ehlerding Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 10999, I/A 14 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-07
Empresa: CALA VIRGILI SL
Administrador Unico
- Ehlerding Ingrid
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 196, S 8, H PM 45072, I/A 6 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-07
Empresa: HOSPITALET SA
Administrador Unico
- Ehlerding Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 182, S 8, H PM 10999, I/A 13 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-07
Empresa: HOSPITALET SA
Administrador Unico
- Ehlerding Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 181, S 8, H PM 10999, I/A 12 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-07
Información de EHLERDING INGRID
Mostramos los datos de EHLERDING INGRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EHLERDING INGRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos