EGUSQUIZA SARABIA JESUS
Informe ejecutivo de EGUSQUIZA SARABIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EGUSQUIZA SARABIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS BOST SA | Administrador Mancomunado | 24/10/2019 | 23/08/2022 |
INDUSTRIAS BOST SA | Administrador Solidario | 08/06/2009 | 26/10/2010 |
VINCULACIONES DE EGUSQUIZA SARABIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGUSQUIZA SARABIA JESUS
Empresa: INDUSTRIAS BOST SA
Administrador Mancomunado
- Egusquiza Sarabia Jesus
- Uruchurtu Zabala Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 217, S 8, H BI 2157,A , I/ 17 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-48
Empresa: INDUSTRIAS BOST SA
Administrador Mancomunado
- Egusquiza Sarabia Jesus
- Uruchurtu Zabala Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 213, S 8, H BI 2157,A , I/ 16 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-48
Empresa: INDUSTRIAS BOST SA
Administrador Solidario
- Egusquiza Sarabia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 211, S 8, H BI 2157,A , I/ 12 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-48
Empresa: INDUSTRIAS BOST SA
Administrador Solidario
- Barroeta Ciarrusta Jesus Javier
- Egusquiza Sarabia Jesus
- Urruchurtu Zabala Jose Maria
- Zarrabeitia Ocerin Jon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 211, S 8, H BI 2157,A , I/ 11 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Información de EGUSQUIZA SARABIA JESUS
Mostramos los datos de EGUSQUIZA SARABIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGUSQUIZA SARABIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos