EGUREN MADINA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de EGUREN MADINA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EGUREN MADINA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES EGUREN SA | Apoderado Solidario | 10/11/2021 |
VINCULACIONES DE EGUREN MADINA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGUREN MADINA MARIA TERESA
Empresa: ALMACENES EGUREN SA
Administrador Mancomunado
- Eguren Madina Ana Rosa
- Eguren Madina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 103, S 8, H VI 3580, I/A A (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-01
Empresa: ALMACENES EGUREN SA
Apoderado Solidario
- Eguren Madina Ana Rosa
- Eguren Madina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 102, S 8, H VI 3580, I/A 16 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-01
Empresa: ALMACENES EGUREN SA
Administrador Mancomunado
- Eguren Madina Ana Rosa
- Eguren Madina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 101, S 8, H VI 3580, I/A 12 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-01
Empresa: ALMACENES EGUREN SA
Administrador Mancomunado
- Eguren Madina Ana Rosa
- Eguren Madina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 101, S 8, H VI 3580, I/A 12 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-01
Empresa: ALMACENES EGUREN SA
Apoderado
- Eguren Basterra Ramon
- Eguren Madina Ana
- Eguren Madina Ana
- Eguren Madina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 101, S 8, H VI 3580, I/A 11 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-01
Empresa: ALMACENES EGUREN SA
Administrador Mancomunado
- Eguren Madina Ana Rosa
- Eguren Madina Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 100, S 8, H VI 3580, I/A 10 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-01
Empresa: ALMACENES EGUREN SA
Consejero
- Eguren Basterra Ramon
- Eguren Madina Ana
- Eguren Madina Maria Teresa
- Madina Martinez Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 100, S 8, H VI 3580, I/A 10 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-01
Información de EGUREN MADINA MARIA TERESA
Mostramos los datos de EGUREN MADINA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGUREN MADINA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos