EGUILIOR VICENTE CRISTINA
Informe ejecutivo de EGUILIOR VICENTE CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EGUILIOR VICENTE CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA | Apoderado | 11/12/2014 | |
TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA | Apoderado | 12/03/2014 | |
TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA | Apoderado | 30/03/2011 | 12/03/2014 |
TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA | Apoderado | 31/03/2011 | 12/03/2014 |
TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA | Apoderado | 14/10/2013 | 12/03/2014 |
TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA | Apoderado Solidario | 28/02/2013 | 14/10/2013 |
ELITIA CONSULTORIA SA | Apoderado Solidario | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE EGUILIOR VICENTE CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGUILIOR VICENTE CRISTINA
Empresa: TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA
Apoderado
- Eguilior Vicente Cristina
- Valenzuela Cossio Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 85, S 8, H M 71677, I/A 350 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Empresa: TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Berzal Alonso Enrique
- Berzal Alonso Enrique
- Berzal Alonso Enrique
- Caamaño Doval Andres
- Caamaño Doval Andres
- Caamaño Doval Andres
- Caamaño Doval Andres
- Eguilior Vicente Cristina
- Eguilior Vicente Cristina
- Eguilior Vicente Cristina
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Luengo Martinez Sonia
- Luengo Martinez Sonia
- Luengo Martinez Sonia
- Martin Ropero Alvaro Juan
- Martin Ropero Alvaro Juan
- Martin Ropero Alvaro Juan
- Martin Ropero Alvaro Juan
- Rodriguez Rodriguez Margarita
- Rodriguez Rodriguez Margarita
- Rodriguez Rodriguez Margarita
- Soria Casado Pedro
- Soria Casado Pedro
- Soria Casado Pedro
- Viudez De Castro Juan Carlos
- Viudez De Castro Juan Carlos
- Viudez De Castro Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 75, S 8, H M 71677, I/A 336 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Empresa: TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA
Apoderado
- Abeijon Vazquez Javier
- Anaya Mohino Francisco Javier
- Berzal Alonso Enrique
- Caamaño Doval Andres
- Caamaño Doval Andres
- Calvo Ramirez Maria
- Collado Garcia Francisco Javier
- Eguilior Vicente Cristina
- Escarra Lience Xavier
- Guerra Julia Juan
- Gutierrez Junquera Enrique
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Lopez Ramirez Jose Antonio
- Martin Martinez Jose Luis
- Pascual Gonzalez Roberto
- Rodriguez Rodriguez Margarita
- Serrahima Bartolome Maria Elena
- Soria Casado Pedro
- Valenzuela Cossio Iñigo Maria
- Varela Marta Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 72, S 8, H M 71677, I/A 332 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 72, S 8, H M 71677, I/A 331 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 66, S 8, H M 71677, I/A 327 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Empresa: TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA
Apoderado
- Berzal Alonso Enrique
- Caamaño Doval Andres
- Eguilior Vicente Cristina
- Eguilior Vicente Cristina
- Gonzalez-alberto Rodriguez Maria Elena
- Gonzalez-alberto Rodriguez Maria Elena
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Guerra Julia Juan
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Luengo Martinez Sonia
- Martin Ropero Alvaro Juan
- Rodriguez Rodriguez Margarita
- Soria Casado Pedro
- Viudez De Castro Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 55, S 8, H M 71677, I/A 310 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA
Apoderado
- Berzal Alonso Enrique
- Caamaño Doval Andres
- Caamaño Doval Andres
- Eguilior Vicente Cristina
- Gonzalez-alberto Rodriguez Maria Elena
- Guerra Julia Juan
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Hernandez Chanclon Juan Jose
- Luengo Martinez Sonia
- Martin Ropero Alvaro Juan
- Martin Ropero Alvaro Juan
- Martin Ropero Alvaro Juan
- Rodriguez Rodriguez Margarita
- Soria Casado Pedro
- Viudez De Castro Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 52, S 8, H M 71677, I/A 309 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
Empresa: TINSA CONSULTORIA SA
Apoderado Solidario
- Albaran Paz Ana Isabel
- Alcat Campomar Francisco Javier
- Apolinario Fernandez Sousa Del Pozo Beatriz
- Bienes Allas Pilar
- Diaz Gallego Eduardo Jose
- Dominguez Montero Julio
- Eguilior Vicente Cristina
- Gonzalez Besada Mateos Carlos
- Gutierrez Junquera Enrique
- Lallena Gonzalez Antonio Jose
- Lopez Quiroga Rodriguez Manuel Lopez
- Pascual De Blas Monserrat
- Rodriguez Pastrana Visitacion
- Rojo Herguedas Ignacio
- Sanchez Martin Jose Antonio
- Santa Perez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17585 , F 223, S 8, H M 302418, I/A 24 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
Información de EGUILIOR VICENTE CRISTINA
Mostramos los datos de EGUILIOR VICENTE CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGUILIOR VICENTE CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos