EGUIA ROMERO NEREA MONICA
Informe ejecutivo de EGUIA ROMERO NEREA MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EGUIA ROMERO NEREA MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGUIARQ SL | Administrador Solidario | 27/10/2020 |
VINCULACIONES DE EGUIA ROMERO NEREA MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGUIA ROMERO NEREA MONICA
Empresa: GRUPO EYERRE SL
Liquidador
- Eguia Romero Nerea Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49 , F 167, S 8, H BI 655,B , I/ 5 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Empresa: GRUPO EYERRE SL
Administrador Unico
- Eguia Romero Nerea Monica
Liquidador
- Eguia Romero Nerea Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49 , F 167, S 8, H BI 655,B , I/ 5 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Empresa: EGUIARQ SL
Administrador Solidario
- Eguia Romero Eduardo
- Eguia Romero Nerea Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5955 , F 214, S 8, H BI 75743, I/A 1 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-48
Empresa: GRUPO EYERRE SL
Administrador Unico
- Eguia Romero Nerea Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49 , F 166, S 8, H BI 655,B , I/ 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-48
Información de EGUIA ROMERO NEREA MONICA
Mostramos los datos de EGUIA ROMERO NEREA MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGUIA ROMERO NEREA MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos