EGUEN GARZO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de EGUEN GARZO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EGUEN GARZO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRADO EGUEN SL | Administrador Unico | 26/05/2017 | |
PARQUE INFANTIL TU LA LLEVAS SL | Administrador Unico | 15/12/2015 |
VINCULACIONES DE EGUEN GARZO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGUEN GARZO MARIA LUISA
Empresa: TALLERES ANGULO TORRADO SL
Administrador Unico
- Eguen Garzo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34964 , F 97, S 8, H M 628834, I/A 4 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: TORRADO EGUEN SL
Administrador Unico
- Eguen Garzo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36014 , F 137, S 8, H M 647126, I/A 1 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: TALLERES ANGULO TORRADO SL
Administrador Unico
- Eguen Garzo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34964 , F 95, S 8, H M 628834, I/A 2 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: PARQUE INFANTIL TU LA LLEVAS SL
Administrador Unico
- Eguen Garzo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34177 , F 8, S 8, H M 614768, I/A 1 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Información de EGUEN GARZO MARIA LUISA
Mostramos los datos de EGUEN GARZO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGUEN GARZO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos