EGOAVIL MATHINSON ROGER
Informe ejecutivo de EGOAVIL MATHINSON ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EGOAVIL MATHINSON ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REGO FAMILY CONSULTING SL | Liquidador Solidario | 08/01/2019 | 08/01/2019 |
REGO FAMILY CONSULTING SL | Administrador Solidario | 29/03/2017 | 08/01/2019 |
PROYECTO TEPUY SL | Administrador Solidario | 05/03/2018 | 22/06/2018 |
VINCULACIONES DE EGOAVIL MATHINSON ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGOAVIL MATHINSON ROGER
Empresa: REGO FAMILY CONSULTING SL
Liquidador Solidario
- Carrillo Febles Maria Del Carmen
- Egoavil Mathinson Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35726 , F 109, S 8, H M 641997, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: REGO FAMILY CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Carrillo Febles Maria Del Carmen
- Egoavil Mathinson Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35726 , F 109, S 8, H M 641997, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: PROYECTO TEPUY SL
Administrador Solidario
- Egoavil Mathinson Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 24, S 8, H M 662968, I/A 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Empresa: GLOBAL DOTHAN SL
Administrador Solidario
- Egoavil Mathinson Roger
- Seijas Sigala Rolando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 23, S 8, H M 662968, I/A 2 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-28
Empresa: REGO FAMILY CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Carrillo Febles Maria Del Carmen
- Egoavil Mathinson Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35726 , F 104, S 8, H M 641997, I/A 1 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Información de EGOAVIL MATHINSON ROGER
Mostramos los datos de EGOAVIL MATHINSON ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGOAVIL MATHINSON ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos