EGIDO MONTES FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de EGIDO MONTES FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EGIDO MONTES FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REIPRINSO SL | Apoderado | 04/03/2024 | |
MAILTECK SA | Secretario No Consejero | 23/07/2015 | |
MAILTECK SA | Secretario No Consejero | 08/07/2010 | |
HIERROS VASCO ASTURIANOS SA | Apoderado Mancomunado | 08/01/2010 | |
HIERROS VASCO ASTURIANOS SA | Secretario | 18/12/2009 | |
HIERROS VASCO ASTURIANOS SA | Consejero | 18/12/2009 |
VINCULACIONES DE EGIDO MONTES FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGIDO MONTES FRANCISCO JAVIER
Empresa: REIPRINSO SL
Apoderado
- Egido Montes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 86, S 8, H BI 21251, I/A 4 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-48
Empresa: HIJOS DE LORENZO SANCHO SA
Apoderado Mancomunado
- Barredo Martinez Ramon
- Barredo Martinez Ramon
- Barredo Martinez Ramon
- Calleja Abad Maria Carmen
- Egido Montes Francisco Javier
- Egido Montes Francisco Javier
Apoderado
- Barredo Martinez Ramon
- Barredo Martinez Ramon
- Barredo Tarrago Gabriel
- Barredo Tarrago Gabriel
- Calleja Abad Maria Carmen
- Cuesta Gimeno Tomas
- Egido Montes Francisco Javier
- Egido Montes Francisco Javier
- Gonzalez Royuela Maria Soledad
- Gonzalez Royuela Maria Soledad
- Martinez Apezechea Felipe
- Sancho San Martin Luis
- Sancho Tellaeche Jesus
- Sancho Tellaeche Jesus
- Sancho Tellaeche Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 120, S 8, H BI 2894,A , I/ 66 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-48
Empresa: MAILTECK SA
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Egido Montes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 140, S 8, H M 617061, I/A 15 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
Empresa: HIJOS DE LORENZO SANCHO SA
Apoderado
- De La Corte Ortega Javier
- Egido Montes Francisco Javier
- Martinez Fernandez Ignacio
- Sancho De Barroeta Maia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 118, S 8, H BI 2894,A , I/ 59 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-48
Empresa: HIJOS DE LORENZO SANCHO SA
Apoderado
- De La Corte Ortega Javier
- Egido Montes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 118, S 8, H BI 2894,A , I/ 58 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-48
Empresa: HIERROS DE NAVARRA SL
Administrador Unico
- Egido Montes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 166, S 8, H NA 12039, I/A 11 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-31
Empresa: MAILTECK SA
Secretario No Consejero
- Egido Montes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 111, S 8, H NA 8767, I/A 66 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-31
Empresa: HIJOS DE LORENZO SANCHO SA
Apoderado
- Barredo Martinez Ramon
- Egido Montes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 116, S 8, H BI 2894,A , I/ 49 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-48
Empresa: HIJOS DE LORENZO SANCHO SA
Apoderado Mancomunado
- Barredo Martinez Ramon
- Egido Montes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 116, S 8, H BI 2894,A , I/ 48 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-48
Empresa: HIJOS DE LORENZO SANCHO SA
Apoderado
- Barredo Martinez Ramon
- Calleja Abad Maria Carmen
- Egido Montes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 115, S 8, H BI 2894,A , I/ 47 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-48
VER MAS ACTOS
Información de EGIDO MONTES FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de EGIDO MONTES FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGIDO MONTES FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos