EGIDO MARTIN LUIS
Informe ejecutivo de EGIDO MARTIN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EGIDO MARTIN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGIDO MARTIN BIENES SL | Administrador Unico | 17/01/2014 |
VINCULACIONES DE EGIDO MARTIN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGIDO MARTIN LUIS
Empresa: EGIDO MARTIN BIENES SL
Administrador Unico
- Egido Martin Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31838 , F 41, S 8, H M 572956, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: ON REHABILITACIONES SL
Administrador Unico
- Egido Martin Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24954 , F 95, S 8, H M 449331, I/A 4 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Información de EGIDO MARTIN LUIS
Mostramos los datos de EGIDO MARTIN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGIDO MARTIN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos