EGEA PORCAR FRANCISCO JOAQUIN
Informe ejecutivo de EGEA PORCAR FRANCISCO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EGEA PORCAR FRANCISCO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 30/05/2024 | |
CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA | Secretario | 30/05/2024 | |
CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA | Consejero | 30/05/2024 | |
COLLBLANCH SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 06/11/2018 | |
COLLBLANCH SA | Secretario | 06/11/2018 | |
COLLBLANCH SA | Consejero | 06/11/2018 | |
CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 06/11/2018 | |
CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA | Secretario | 06/11/2018 | |
CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA | Consejero | 06/11/2018 | |
COLLBLANCH SA | Secretario | 03/01/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE EGEA PORCAR FRANCISCO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGEA PORCAR FRANCISCO JOAQUIN
Empresa: CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Consejero
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Egea Porcar Francisco Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 80033, I/A 16 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-08
Empresa: CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Consejero
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Egea Porcar Francisco Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24915 , F 80, S 8, H B 80033, I/A 15 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-08
Empresa: COLLBLANCH SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Consejero
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Egea Porcar Francisco Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 200, S 8, H B 79883, I/A 11 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Empresa: CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Consejero
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Egea Porcar Francisco Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24915 , F 80, S 8, H B 80033, I/A 14 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Empresa: CATALANA ARAGONESA PATRIMONIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Consejero
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Egea Porcar Francisco Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24915 , F 80, S 8, H B 80033, I/A 14 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Empresa: COLLBLANCH SA
Consejero Delegado
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miquel
Consejero Delegado Mancomunado
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miquel
Consejero
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miquel
Presidente
Secretario
- Egea Porcar Francisco Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 200, S 8, H B 79883, I/A 10 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Empresa: COLLBLANCH SA
Consejero Delegado
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Consejero Delegado Mancomunado
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Consejero
- Egea Porcar Enrique
- Egea Porcar Francisco Joaquin
- Egea Porcar Jesus
- Egea Porcar Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Egea Porcar Francisco Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 200, S 8, H B 79883, I/A 10 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Información de EGEA PORCAR FRANCISCO JOAQUIN
Mostramos los datos de EGEA PORCAR FRANCISCO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGEA PORCAR FRANCISCO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos