EGEA BARBERO ISRAEL
Informe ejecutivo de EGEA BARBERO ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EGEA BARBERO ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEOPS PROPERTIES SL | Socio Unico | 31/10/2023 | |
KEOPS PROPERTIES SL | Administrador Unico | 31/10/2023 | |
LOBELANDO SL | Administrador Unico | 12/04/2023 | |
GRUPO DEL MEDITERRANEO KEOPS SL | Administrador Unico | 07/01/2020 | |
NEOBE IMPULSA SL | Socio Unico | 22/07/2019 | |
NEOBE IMPULSA SL | Administrador Unico | 22/07/2019 | |
GRUPO DEL MEDITERRANEO KEOPS SL | Apoderado | 01/09/2017 | |
COSTABLANCA GESTIONES ALIMENTARIAS XVI SL | Apoderado | 01/12/2014 | |
LYBAY DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS ILICITANAS SL | Apoderado Solidario | 30/10/2013 |
VINCULACIONES DE EGEA BARBERO ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGEA BARBERO ISRAEL
Empresa: KEOPS PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Egea Barbero Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 87, S 8, H A 187933, I/A 1 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-03
Empresa: KEOPS PROPERTIES SL
Socio Único
- Egea Barbero Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 87, S 8, H A 187933, I/A 1 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-03
Empresa: LOBELANDO SL
Administrador Unico
- Egea Barbero Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4563 , F 186, S 8, H A 184923, I/A 1 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-03
Empresa: GRUPO DEL MEDITERRANEO KEOPS SL
Administrador Unico
- Egea Barbero Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 220, S 8, H A 156467, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-03
Empresa: NEOBE IMPULSA SL
Administrador Unico
- Egea Barbero Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 102, S 8, H A 166109, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-03
Empresa: NEOBE IMPULSA SL
Socio Único
- Egea Barbero Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 102, S 8, H A 166109, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-03
Empresa: GRUPO DEL MEDITERRANEO KEOPS SL
Apoderado
- Egea Barbero Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4059 , F 220, S 8, H A 156467, I/A 2 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-03
Administrador Unico
Apoderado
- Egea Barbero Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816 , F 152, S 8, H A 142536, I/A 1 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-03
Apoderado Solidario
- Egea Barbero Israel
- Gomis Esclapez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 166, S 8, H A 136973, I/A 2 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-03
Información de EGEA BARBERO ISRAEL
Mostramos los datos de EGEA BARBERO ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGEA BARBERO ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos