EGAÑA ARREGI AINHOA
Informe ejecutivo de EGAÑA ARREGI AINHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EGAÑA ARREGI AINHOA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES JAVIER BUROT SL | Administrador Mancomunado | 10/12/2015 | 09/11/2022 |
IRKMATICA SL | Administrador Mancomunado | 09/11/2015 | 12/08/2021 |
VINCULACIONES DE EGAÑA ARREGI AINHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGAÑA ARREGI AINHOA
Empresa: MONTAJES JAVIER BUROT SL
Administrador Mancomunado
- Burot Cruz Javier
- Corera Ulacia Roberto
- Egaña Arregi Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432 , F 45, S 8, H BI 63594, I/A 4 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-48
Empresa: IRKMATICA SL
Administrador Mancomunado
- Ceberio Buesa Alejandro
- Corera Ulacia Roberto
- Egaña Arregi Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 125, S 8, H SS 34541, I/A 6 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-20
Empresa: MONTAJES JAVIER BUROT SL
Administrador Mancomunado
- Burot Cruz Javier
- Corera Ulacia Roberto
- Egaña Arregi Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432 , F 43, S 8, H BI 63594, I/A 2 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-48
Empresa: IRKMATICA SL
Administrador Mancomunado
- Ceberio Buesa Alejandro
- Corera Ulacia Roberto
- Egaña Arregi Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 124, S 8, H SS 34541, I/A 4 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-20
Información de EGAÑA ARREGI AINHOA
Mostramos los datos de EGAÑA ARREGI AINHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGAÑA ARREGI AINHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos