EGAN MICHAEL JOSEPH
Informe ejecutivo de EGAN MICHAEL JOSEPH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE EGAN MICHAEL JOSEPH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPENCE CLARKE CONSULTING SL | Apoderado | 27/01/2014 | |
SPENCE CLARKE SL | Apoderado | 24/01/2014 | |
MONEYMATE SA | Apoderado | 31/10/2012 | |
BLOOMSBURY PROPERTIES IBERICA SL | Apoderado Solidario | 20/03/2012 | |
BLOOMSBURY PROPERTIES IBERICA SL | Apoderado | 20/03/2012 | |
QUADRILLE PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | |
SPENCE CLARKE SL | Apoderado Mancomunado | 22/06/2009 |
VINCULACIONES DE EGAN MICHAEL JOSEPH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGAN MICHAEL JOSEPH
Empresa: SPENCE CLARKE FIDUCIARY SL
Administrador Solidario
- Egan Michael Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3073, L 1986, F 197, S 8, H MA 56817, I/A 6 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-29
Empresa: EL GRILLON SA
Apoderado Mancomunado
- Blanca Prieto Miguel Angel
- Blanca Prieto Miguel Angel
- Claudia Vargas Puccio
- Egan Michael Joseph
- Egan Michael Joseph
- Moran Thomas
- Moran Thomas
- Vargas Puccio Claudia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348, L 2260, F 209, S 8, H MA 6183, I/A 24 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-29
Empresa: IMESCO TRADING 2000 SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5949, L 4856, F 35, S 8, H MA 65130, I/A 17 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-29
Empresa: TABORDA TRADING SA
Apoderado Mancomunado
- Blanca Prieto Miguel Angel
- Blanca Prieto Miguel Angel
- Claudia Vargas Puccio
- Edwards Michael
- Egan Michael Joseph
- Egan Michael Joseph
- Moran Thomas
- Moran Thomas
- Saxby Clive John Charles
- Vargas Puccio Claudia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5789, L 4696, F 121, S 8, H MA 68784, I/A 18 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-29
Empresa: CHAMOMILE DEVELOPMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Egan Michael Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598, L 2509, F 172, S 8, H MA 71470, I/A 14 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-29
Empresa: SPENCE CLARKE CONSULTING SL
Apoderado
- Egan Michael Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3676, L 2587, F 12, S 8, H MA 73642, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-29
Empresa: SPENCE CLARKE SL
Apoderado
- Egan Michael Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443, L 1356, F 135, S 8, H MA 5977, I/A 9 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-29
Empresa: MONEYMATE SA
Apoderado
- Egan Michael Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14708 , F 172, S 8, H M 244067, I/A 5 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: BLOOMSBURY PROPERTIES IBERICA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292, L 2205, F 33, S 8, H MA 62876, I/A 5 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-29
Empresa: BLOOMSBURY PROPERTIES IBERICA SL
Apoderado
- Egan Michael Joseph
- SPENCE CLARKE FIDUCIARY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292, L 2205, F 33, S 8, H MA 62876, I/A 4 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-29
VER MAS ACTOS
Información de EGAN MICHAEL JOSEPH
Mostramos los datos de EGAN MICHAEL JOSEPH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGAN MICHAEL JOSEPH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos