EDWARDS REBECCA JANE
Informe ejecutivo de EDWARDS REBECCA JANE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EDWARDS REBECCA JANE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA SL | Consejero | 17/10/2018 | 11/02/2022 |
ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA SL | Consejero Delegado Solidario | 17/10/2018 | 11/02/2022 |
ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 21/03/2018 | 22/07/2019 |
VINCULACIONES DE EDWARDS REBECCA JANE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EDWARDS REBECCA JANE
Empresa: ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA SL
Consejero Delegado Solidario
- Dowdy Paula Lynn
- Edwards Rebecca Jane
Consejero
- Dowdy Paula Lynn
- Edwards Rebecca Jane
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 70, S 8, H M 524920, I/A 29 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Edwards Rebecca Jane
- Thomas Scott Darin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 67, S 8, H M 524920, I/A 22 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA SL
Consejero Delegado Solidario
- Edwards Rebecca Jane
Consejero
- Edwards Rebecca Jane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 65, S 8, H M 524920, I/A 19 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Edwards Rebecca Jane
- Luke Samuel James
- Thomas Scott Darin
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 64, S 8, H M 524920, I/A 18 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-28
Información de EDWARDS REBECCA JANE
Mostramos los datos de EDWARDS REBECCA JANE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EDWARDS REBECCA JANE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos