EDWARD JAN NIELAND
Informe ejecutivo de EDWARD JAN NIELAND
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE EDWARD JAN NIELAND
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARTS AND GO SL | Liquidador | 28/05/2024 | 28/05/2024 |
KARTS AND GO SL | Administrador Unico | 28/05/2024 | |
BELVILLA ALQUILER DE VACACIONES ESPAÑA SL | Administrador Unico | 19/06/2019 | 24/01/2024 |
TOTHOUSES COSTA BRAVA SL | Administrador Solidario | 20/11/2020 | |
TOTHOUSES COSTA BRAVA SL | Liquidador Solidario | 20/11/2020 | 20/11/2020 |
VINCULACIONES DE EDWARD JAN NIELAND
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EDWARD JAN NIELAND
Empresa: KARTS AND GO SL
Liquidador
- Edward Jan Nieland
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 54238, I/A 2 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-17
Empresa: KARTS AND GO SL
Administrador Unico
- Edward Jan Nieland
Liquidador
- Edward Jan Nieland
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 54238, I/A 2 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-17
Empresa: TOTHOUSES COSTA BRAVA SL
Liquidador Solidario
- Edward Jan Nieland
- Marc Roig Munell
- Pere Ribas Guardiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 178, S 8, H GI 52552, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-17
Empresa: TOTHOUSES COSTA BRAVA SL
Administrador Solidario
- Edward Jan Nieland
- Marc Roig Munell
- Pere Ribas Guardiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 178, S 8, H GI 52552, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-17
Administrador Unico
- Edward Jan Nieland
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250 , F 179, S 8, H GI 66244, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-17
Información de EDWARD JAN NIELAND
Mostramos los datos de EDWARD JAN NIELAND que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EDWARD JAN NIELAND, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos