EDUARDO DAUNIS SAN MILLAN
Informe ejecutivo de EDUARDO DAUNIS SAN MILLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EDUARDO DAUNIS SAN MILLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BET ON RED DIGITAL SA | Apoderado Mancomunado | 03/06/2021 | |
SPORTIUM APUESTAS DIGITAL SA | Apoderado | 11/03/2020 |
VINCULACIONES DE EDUARDO DAUNIS SAN MILLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EDUARDO DAUNIS SAN MILLAN
Empresa: BET ON RED DIGITAL SA
Consejero
- Eduardo Daunis San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 32, S 8, H CE 3459, I/A 6 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-51
Empresa: SPORTIUM APUESTAS DIGITAL SA
Consejero
- Eduardo Daunis San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 199, S 8, H CE 3367, I/A 11 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-51
Empresa: BET ON RED DIGITAL SA
Apoderado Mancomunado
- Eduardo Daunis San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 31, S 8, H CE 3459, I/A 2 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-51
Empresa: SPORTIUM APUESTAS DIGITAL SA
Apoderado
- Eduardo Daunis San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 196, S 8, H CE 3367, I/A 3 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-51
Empresa: SPORTIUM APUESTAS DIGITAL SA
Apoderado
- Eduardo Daunis San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 196, S 8, H CE 3367, I/A 3 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-51
Información de EDUARDO DAUNIS SAN MILLAN
Mostramos los datos de EDUARDO DAUNIS SAN MILLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EDUARDO DAUNIS SAN MILLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos