EDO BERTOLIN JUAN RAMON
Informe ejecutivo de EDO BERTOLIN JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EDO BERTOLIN JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTE CARRASCAL DE ALBENTOSA SL | Secretario | 21/05/2019 | |
MONTE CARRASCAL DE ALBENTOSA SL | Consejero Delegado Solidario | 21/05/2019 | |
MONTE CARRASCAL DE ALBENTOSA SL | Consejero | 21/05/2019 |
VINCULACIONES DE EDO BERTOLIN JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EDO BERTOLIN JUAN RAMON
Empresa: MONTE CARRASCAL DE ALBENTOSA SL
Consejero Delegado Solidario
- Edo Bertolin Juan Ramon
- Manuel Barea Ros
Consejero
- Edo Bertolin Juan Ramon
- Manuel Barea Ros
- Maria Carmen Rajadel Ros
- Pastor Alegre Julio Domingo
- Pilar Garcia Ros
Presidente
Secretario
- Edo Bertolin Juan Ramon
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 183, L 183, F 85, S 8, H TE 2042, I/A 9 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-44
Empresa: MONTE CARRASCAL DE ALBENTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Edo Bertolin Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 183, L 183, F 85, S 8, H TE 2042, I/A 8 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-44
Empresa: MISTRAL TECNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Edo Bertolin Juan Ramon
- Monferrer Badal Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1289, L 852, F 2, S 8, H CS 24365, I/A 4 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-12
Empresa: MONTE CARRASCAL DE ALBENTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Edo Bertolin Juan Ramon
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 183, L 183, F 85, S 8, H TE 2042, I/A 7 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-44
Empresa: MONTE CARRASCAL DE ALBENTOSA SL
Secretario
- Edo Bertolin Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166, L 166, F 154, S 8, H TE 2042, I/A 5 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-44
Información de EDO BERTOLIN JUAN RAMON
Mostramos los datos de EDO BERTOLIN JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EDO BERTOLIN JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos