EDESO CAYON SUSANA
Informe ejecutivo de EDESO CAYON SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE EDESO CAYON SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TXOKO EKARU HAGUA SL | Administrador Unico | 15/11/2017 |
VINCULACIONES DE EDESO CAYON SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EDESO CAYON SUSANA
Empresa: ZU ETA NIK SL
Administrador Unico
- Edeso Cayon Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 3, S 8, H BI 35456, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
Empresa: TXOKO EKARU HAGUA SL
Administrador Unico
- Edeso Cayon Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5728 , F 49, S 8, H BI 70573, I/A 1 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Empresa: ZU ETA NIK SL
Administrador Unico
- Edeso Cayon Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 3, S 8, H BI 35456, I/A 3 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-48
Empresa: GOIKOETXE EDESO SL
Administrador Solidario
- Edeso Cayon Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4912 , F 56, S 8, H BI 51372, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-48
Empresa: LEFER TRANSFER SA
Apoderado
- Abdelouahab Lamrini
- Burgos Rivas Yokaty Jacqueline
- Edeso Cayon Susana
- LOCUTORIO MARIA JOSE SL
- Nicole Matchum
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 85, S 8, H B 323224, I/A 142 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-08
Información de EDESO CAYON SUSANA
Mostramos los datos de EDESO CAYON SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EDESO CAYON SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos