EDDY CANDIOTTO
Informe ejecutivo de EDDY CANDIOTTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EDDY CANDIOTTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMEC IBERICA SL | Administrador Solidario | 10/05/2023 |
VINCULACIONES DE EDDY CANDIOTTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EDDY CANDIOTTO
Empresa: CAMEC IBERICA SL
Administrador Solidario
- Barbara Lombardo
- Eddy Candiotto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46838 , F 14, S 8, H B 532600, I/A 5 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Empresa: CAMEC IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Barbara Lombardo
- Eddy Candiotto
- Rui Manuel De Almeida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46838 , F 14, S 8, H B 532600, I/A 5 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Empresa: CAMEC IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Barbara Lombardo
- Eddy Candiotto
- Rui Manuel De Almeida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46838 , F 14, S 8, H B 532600, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Empresa: CAMEC IBERICA SL
Administrador Solidario
- Eddy Candiotto
- Rui Manuel De Almeida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46838 , F 14, S 8, H B 532600, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Empresa: CAMEC IBERICA SL
Administrador Solidario
- Eddy Candiotto
- Rui Manuel De Almeida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46838 , F 12, S 8, H B 532600, I/A 1 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-08
Información de EDDY CANDIOTTO
Mostramos los datos de EDDY CANDIOTTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EDDY CANDIOTTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos