ECHEVERRIA MUGICA AGUSTIN
Informe ejecutivo de ECHEVERRIA MUGICA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ECHEVERRIA MUGICA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA JAUREGI SL | Administrador Unico | 07/08/2024 | |
ASTIGARRAGAKO OZPINAK SL | Administrador Mancomunado | 04/06/2024 | |
IRETZA SAGARDO MUNDUA SL | Socio Unico | 13/05/2022 | |
IRETZA SAGARDO MUNDUA SL | Administrador Unico | 13/05/2022 | |
SANTIO SL | Socio Unico | 10/10/2016 | |
SANTIO SL | Administrador Unico | 10/10/2016 |
VINCULACIONES DE ECHEVERRIA MUGICA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVERRIA MUGICA AGUSTIN
Empresa: CASA JAUREGI SL
Administrador Unico
- Echeverria Mugica Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 44429, I/A 3 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-20
Empresa: SAGAR ZIRKLE SL
Administrador Mancomunado
- Ceberio Buesa Alejandro
- Echeverria Mugica Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 37658, I/A 5 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-20
Empresa: IRETZA SAGARDO MUNDUA SL
Administrador Unico
- Echeverria Mugica Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 143, S 8, H SS 25240, I/A 6 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-20
Empresa: IRETZA SAGARDO MUNDUA SL
Administrador Solidario
- Echeverria Mugica Agustin
- Zabala Bengoechea Luis Maria
- Zabala Bengoechea Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 143, S 8, H SS 25240, I/A 6 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-20
Empresa: IRETZA SAGARDO MUNDUA SL
Socio Único
- Echeverria Mugica Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 143, S 8, H SS 25240, I/A 6 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-20
Empresa: SANTIO SL
Administrador Unico
- Echeverria Mugica Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 197, S 8, H SS 38929, I/A 1 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-20
Empresa: SANTIO SL
Socio Único
- Echeverria Mugica Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 197, S 8, H SS 38929, I/A 1 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-20
Información de ECHEVERRIA MUGICA AGUSTIN
Mostramos los datos de ECHEVERRIA MUGICA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVERRIA MUGICA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos