ECHEVERRIA MONTES FERNANDO
Informe ejecutivo de ECHEVERRIA MONTES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ECHEVERRIA MONTES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES JOSE MARIA ECHEVERRIA SA | Administrador Solidario | 11/07/2023 | 31/01/2024 |
TALLERES JOSE MARIA ECHEVERRIA SA | Administrador Solidario | 24/11/2014 | 11/07/2023 |
VINCULACIONES DE ECHEVERRIA MONTES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVERRIA MONTES FERNANDO
Empresa: TALLERES JOSE MARIA ECHEVERRIA SA
Administrador Solidario
- Echeverria Montes Fernando
- Elustondo Oyarzabal Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 167, S 8, H SS 4949, I/A 13 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-20
Empresa: TALLERES JOSE MARIA ECHEVERRIA SA
Administrador Solidario
- Echeverria Montes Fernando
- Elustondo Oyarzabal Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 167, S 8, H SS 4949, I/A 12 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-20
Empresa: TALLERES JOSE MARIA ECHEVERRIA SA
Administrador Solidario
- Echeverria Montes Fernando
- Echeverria Montes Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 167, S 8, H SS 4949, I/A 12 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-20
Empresa: TALLERES JOSE MARIA ECHEVERRIA SA
Administrador Solidario
- Echeverria Montes Fernando
- Echeverria Montes Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 167, S 8, H SS 4949, I/A 11 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: TALLERES JOSE MARIA ECHEVERRIA SA
Administrador Solidario
- Echeverria Montes Fernando
- Echeverria Montes Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 167, S 8, H SS 4949, I/A 10 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-20
Información de ECHEVERRIA MONTES FERNANDO
Mostramos los datos de ECHEVERRIA MONTES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVERRIA MONTES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos