ECHEVERRIA MENENDEZ MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de ECHEVERRIA MENENDEZ MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ECHEVERRIA MENENDEZ MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SADIMA SA | Consejero | 13/08/2024 | |
INMOVERSOR SL | Apoderado | 04/05/2021 | |
INMOVERSOR SL | Apoderado | 12/11/2013 |
VINCULACIONES DE ECHEVERRIA MENENDEZ MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVERRIA MENENDEZ MARIA CRISTINA
Empresa: SADIMA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Echeverria Menendez Maria Cristina
- Martinez Alvarez Bienvenido
- Martinez Alvarez Juan Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 6917, I/A 51 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-33
Empresa: INMOVERSOR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Casado Martinez Tomas
- Echeverria Menendez Maria Cristina
- Martinez Alvarez Bienvenido
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 5956, I/A 68 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-33
Empresa: DIMELSA SL
Apoderado
- Echeverria Menendez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332 , F 52, S 8, H AS 5956, I/A 61 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-33
Empresa: DIMELSA SL
Consejero Delegado Solidario
- Echeverria Menendez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332 , F 51, S 8, H AS 5956, I/A 60 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-33
Empresa: DIMELSA SL
Consejero Delegado Solidario
- Echeverria Menendez Maria Cristina
- Martinez Alvarez Bienvenido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 110, S 8, H AS 5956, I/A 53 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-33
Empresa: DIMELSA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Casado Dionisio Leon
- Casado Martinez Tomas
- Echeverria Menendez Maria Cristina
- Echeverria Menendez Marta
- Martinez Alvarez Bienvenido
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 108, S 8, H AS 5956, I/A 45 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-33
Empresa: DIMELSA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Casado Dionisio Leon
- Casado Martinez Tomas
- Echeverria Artime Miguel Antonio
- Echeverria Menendez Maria Cristina
- Echeverria Menendez Marta
- Martinez Alvarez Bienvenido
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 108, S 8, H AS 5956, I/A 45 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-33
Empresa: DIMELSA SL
Apoderado
- Echeverria Menendez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281 , F 98, S 8, H AS 5956, I/A 43 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Información de ECHEVERRIA MENENDEZ MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de ECHEVERRIA MENENDEZ MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVERRIA MENENDEZ MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos