ECHEVARRIA OLABARRIETA KOLDO
Informe ejecutivo de ECHEVARRIA OLABARRIETA KOLDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ECHEVARRIA OLABARRIETA KOLDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOGE 2024 SL | Socio Unico | 29/02/2024 | |
BOGE 2024 SL | Administrador Unico | 29/02/2024 | |
AXMEC GROUP SL | Socio Unico | 09/02/2024 | |
AXMEC GROUP SL | Administrador Unico | 01/02/2024 | |
A2U2 RENTAL SL | Administrador Unico | 02/01/2023 |
VINCULACIONES DE ECHEVARRIA OLABARRIETA KOLDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVARRIA OLABARRIETA KOLDO
Empresa: BOGE 2024 SL
Administrador Unico
- Echevarria Olabarrieta Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6254 , F 21, S 8, H BI 82440, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Empresa: BOGE 2024 SL
Socio Único
- Echevarria Olabarrieta Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6254 , F 21, S 8, H BI 82440, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Empresa: AXMEC GROUP SL
Socio Único
- Echevarria Olabarrieta Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6107 , F 192, S 8, H BI 79063, I/A 5 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-48
Empresa: AXMEC GROUP SL
Administrador Unico
- Echevarria Olabarrieta Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6107 , F 192, S 8, H BI 79063, I/A 4 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-48
Empresa: A2U2 RENTAL SL
Administrador Unico
- Echevarria Olabarrieta Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5780 , F 158, S 8, H BI 71717, I/A 2 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-48
Empresa: AXMEC GROUP SL
Administrador Unico
- Echevarria Olabarrieta Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6107 , F 191, S 8, H BI 79063, I/A 2 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-48
Empresa: AXMEC GROUP SL
Administrador Unico
- Echevarria Olabarrieta Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6107 , F 190, S 8, H BI 79063, I/A 1 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-48
Empresa: AXMEC GROUP SL
Socio Único
- Echevarria Olabarrieta Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6107 , F 190, S 8, H BI 79063, I/A 1 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-48
Información de ECHEVARRIA OLABARRIETA KOLDO
Mostramos los datos de ECHEVARRIA OLABARRIETA KOLDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVARRIA OLABARRIETA KOLDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos