ECHEVARRIA MENDIETA RAMON
Informe ejecutivo de ECHEVARRIA MENDIETA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ECHEVARRIA MENDIETA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL | Administrador Solidario | 24/04/2013 | |
TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL | Apoderado | 24/04/2013 |
VINCULACIONES DE ECHEVARRIA MENDIETA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVARRIA MENDIETA RAMON
Empresa: TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL
Apoderado
- Echevarria Mendieta Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 82, S 8, H SS 21977, I/A 10 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-20
Empresa: TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL
Administrador Solidario
- Echevarria Mendieta Ramon
- Mendieta Echevarria Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 82, S 8, H SS 21977, I/A 9 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-20
Empresa: TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL
Administrador Mancomunado
- Echevarria Mendieta Jorge
- Echevarria Mendieta Ramon
- Mendieta Echevarria Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 82, S 8, H SS 21977, I/A 9 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-20
Empresa: TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL
Administrador Mancomunado
- Echevarria Mendieta Jorge
- Echevarria Mendieta Ramon
- Mendieta Echevarria Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 82, S 8, H SS 21977, I/A 8 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-20
Empresa: TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL
Administrador Solidario
- Echevarria Mendieta Jorge
- Echevarria Mendieta Ramon
- Mendieta Echevarria Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 82, S 8, H SS 21977, I/A 8 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-20
Empresa: TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL
Administrador Solidario
- Echevarria Mendieta Jorge
- Echevarria Mendieta Ramon
- Mendieta Echevarria Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 82, S 8, H SS 21977, I/A 7 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-20
Empresa: TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL
Administrador Mancomunado
- Echevarria Mendieta Jorge
- Echevarria Mendieta Ramon
- Mendieta Echevarria Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 82, S 8, H SS 21977, I/A 7 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-20
Empresa: TRANSCENDENCIAS COMERCIALES SL
Administrador Mancomunado
- Echevarria Mendieta Jorge
- Echevarria Mendieta Ramon
- Mendieta Echevarria Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 80, S 8, H SS 21977, I/A 4 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-20
Información de ECHEVARRIA MENDIETA RAMON
Mostramos los datos de ECHEVARRIA MENDIETA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVARRIA MENDIETA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos