ECHEVARRIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ECHEVARRIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ECHEVARRIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JM FOOD ADVISORY SL | Apoderado | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE ECHEVARRIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVARRIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER
Apoderado
- Echevarria Gutierrez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 200, S 8, H V 113324, I/A 11 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-46
Empresa: JM FOOD ADVISORY SL
Apoderado
- Echevarria Gutierrez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38257 , F 47, S 8, H M 680727, I/A 2 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Apoderado
- Echevarria Gutierrez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 200, S 8, H V 113324, I/A 9 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-46
Empresa: BIOPOLIS SL
Apoderado
- Echevarria Gutierrez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9753, L 7035, F 168, S 8, H V 92553, I/A 34 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-46
Empresa: LIFESEQUENCING SL
Apoderado
- Echevarria Gutierrez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8649, L 5936, F 205, S 8, H V 120746, I/A 10 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-46
Empresa: LIFESEQUENCING SL
Apoderado
- Echevarria Gutierrez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8649, L 5936, F 203, S 8, H V 120746, I/A 6 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-46
Empresa: BIOPOLIS SL
Apoderado
- Echevarria Gutierrez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9753, L 7035, F 166, S 8, H V 92553, I/A 29 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-46
Empresa: BIOPOLIS SL
Apoderado
- Echevarria Gutierrez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7643, L 4942, F 80, S 8, H V 92553, I/A 27 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-46
Empresa: BIOPOLIS SL
Consejero
- Echevarria Gutierrez Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7643, L 4942, F 79, S 8, H V 92553, I/A 25 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-46
Información de ECHEVARRIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ECHEVARRIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVARRIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos