ECHEVARRIA GAZTELUMENDI JOSE MARTIN
Informe ejecutivo de ECHEVARRIA GAZTELUMENDI JOSE MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ECHEVARRIA GAZTELUMENDI JOSE MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERVALOR SICAV | Consejero | 06/07/2010 | 08/03/2023 |
INVERVALOR SICAV | Consejero Delegado Solidario | 06/07/2010 | |
URECHE PARADOR SA | Liquidador | 02/03/2009 | 07/08/2009 |
URECHE PARADOR SA | Administrador Solidario | 02/03/2009 |
VINCULACIONES DE ECHEVARRIA GAZTELUMENDI JOSE MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVARRIA GAZTELUMENDI JOSE MARTIN
Empresa: INVERVALOR SICAV
Consejero
- Echevarria Gaztelumendi Jose Martin
- Echeverria Gaztelumendi Ignacio-santiago
- Echeverria Gaztelumendi Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8505 , F 83, S 8, H M 137038, I/A 34 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Empresa: INVERVALOR SICAV
Consejero
- Echevarria Gaztelumendi Jose Martin
- Echeverria Gaztelumendi Ignacio-santiago
- Echeverria Gaztelumendi Maria Victoria
- Perez Vilarrodona Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8505 , F 81, S 8, H M 137038, I/A 29 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28
Empresa: INVERVALOR SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Echevarria Gaztelumendi Jose Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8505 , F 81, S 8, H M 137038, I/A 29 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28
Empresa: URECHE PARADOR SA
Liquidador
- Echevarria Gaztelumendi Jose Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149, L 98, F 214, S 8, H SO 2451, I/A A (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-42
Empresa: URECHE PARADOR SA
Liquidador
- Echevarria Gaztelumendi Jose Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149, L 98, F 213, S 8, H SO 2451, I/A 5 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-42
Empresa: URECHE PARADOR SA
Administrador Solidario
- Echevarria Gaztelumendi Ignacio Santiago
- Echevarria Gaztelumendi Jose Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149, L 98, F 213, S 8, H SO 2451, I/A 5 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-42
Información de ECHEVARRIA GAZTELUMENDI JOSE MARTIN
Mostramos los datos de ECHEVARRIA GAZTELUMENDI JOSE MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVARRIA GAZTELUMENDI JOSE MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos