ECHEPARE JIMENEZ PEDRO
Informe ejecutivo de ECHEPARE JIMENEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ECHEPARE JIMENEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL | Socio Unico | 12/04/2023 | |
TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL | Administrador Unico | 04/03/2021 | |
RECICLAJES METALICOS ITTOLA SL | Administrador Solidario | 15/04/2009 |
VINCULACIONES DE ECHEPARE JIMENEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEPARE JIMENEZ PEDRO
Empresa: TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL
Nuevo Socio Único
- Echepare Jimenez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 39, S 8, H SS 39231, I/A 7 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-20
Empresa: TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL
Administrador Unico
- Echepare Jimenez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 38, S 8, H SS 39231, I/A 6 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Empresa: TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL
Apoderado
- Echepare Jimenez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 38, S 8, H SS 39231, I/A 5 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-20
Empresa: TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL
Apoderado
- Echepare Jimenez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 38, S 8, H SS 39231, I/A 4 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-20
Empresa: PEDRO ECHEPARE SL
Administrador Unico
- Echepare Jimenez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877 , F 70, S 8, H SS 18678, I/A 8 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-20
Empresa: RECICLAJES METALICOS ITTOLA SL
Administrador Solidario
- Echepare Jimenez Joseba
- Echepare Jimenez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 90, S 8, H SS 31453, I/A 1 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-20
Información de ECHEPARE JIMENEZ PEDRO
Mostramos los datos de ECHEPARE JIMENEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEPARE JIMENEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos