ECHECHIPIA SENOSIAIN MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de ECHECHIPIA SENOSIAIN MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ECHECHIPIA SENOSIAIN MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS ARGA VALDIZARBE-ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK SL | Consejero | 19/10/2023 |
VINCULACIONES DE ECHECHIPIA SENOSIAIN MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHECHIPIA SENOSIAIN MARIA ROSARIO
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 88, S 8, H NA 5718, I/A 29 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-31
Empresa: COSTALABARGA SL
Administrador Mancomunado
- Echechipia Senosiain Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 14, S 8, H NA 36042, I/A 6 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-31
Empresa: COSTALABARGA SL
Administrador Mancomunado
- Arana Beloqui Francisco Javier
- Echechipia Senosiain Maria Rosario
- Izurzu Zabalegui Felix Maria
- Lamberto Goñi Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 14, S 8, H NA 36042, I/A 4 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-31
Empresa: SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE SL
Consejero
- Apesteguia Arraiza Pedro
- Donazar Hernandez Rosa Maria
- Echechipia Senosiain Maria Rosario
- Egea Ortiz Pedro Maria
- Lasterra Estella Maria Gemma
- Leone Sanz Jesus Maria
- Magan Vizuete Carlos
- Oses Zuñiga Javier
- Saralegui Picado Fernando
- Suescun Molinero Jesus Maria
- Velez Medrano Feliciano
- Videgain Iragui Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 22, S 8, H NA 5718, I/A 16 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-31
Información de ECHECHIPIA SENOSIAIN MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de ECHECHIPIA SENOSIAIN MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHECHIPIA SENOSIAIN MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos