ECHEBERRIA MONTEBERRIA IGNACIO MARIA
Informe ejecutivo de ECHEBERRIA MONTEBERRIA IGNACIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ECHEBERRIA MONTEBERRIA IGNACIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUMETAL RECYCLING SA | Presidente | 26/11/2018 | |
INDUMETAL RECYCLING SA | Consejero | 26/11/2018 | |
CAJASUR BANCO SA | Secr.Com.Ret | 30/07/2015 | |
RECYPILAS SA | Presidente | 21/04/2015 | |
RECYPILAS SA | Consejero | 21/04/2015 | |
CAJASUR BANCO SA | Miem.Com.Ej. | 20/03/2012 | |
RECYBERICA AMBIENTAL SL | Consejero | 01/09/2010 | |
FATIMA INVESTMENTS SL | Presidente | 22/04/2009 | |
FATIMA INVESTMENTS SL | Consejero | 22/04/2009 |
VINCULACIONES DE ECHEBERRIA MONTEBERRIA IGNACIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEBERRIA MONTEBERRIA IGNACIO MARIA
Empresa: INDUMETAL RECYCLING SA
Apoderado
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
- Goyonechea Prado Jose Luis
- Goyonechea Prado Jose Luis
- Marijuan Requeta Esteban
- Marijuan Requeta Zorrilla Esteban
- O'shea Artiñano Guillermo
- O'shea Artiñano Guillermo
- O'shea Artiñano Guillermo
- Rica Eguia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 4054,A , I/ 90 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-48
Empresa: INDUMETAL RECYCLING SA
Consejero
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
- O'shea Artiñano Guillermo
- Von Heeren Franz
- Von Heeren Hubert
Presidente
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5314 , F 135, S 8, H BI 4054,A , I/ 85 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-48
Empresa: RECYPILAS SA
Consejero
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
- O'shea Artiñano Guillermo
- Von Heeren Franz
- Von Heeren Hubert Rafael
Presidente
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 198, S 8, H BI 4824,A , I/ 31 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-48
Empresa: CAJASUR BANCO SA
Consejero
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Mbro.Cte.NyR
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 91, S 8, H CO 35656, I/A 167 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-14
Empresa: INDUMETAL RECYCLING SA
Consejero
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
- O'shea Artiñano Guillermo
- Von Heeren Franz
- Von Heeren Hubert
Presidente
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5314 , F 131, S 8, H BI 4054,A , I/ 67 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-48
Empresa: RECYPILAS SA
Consejero
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
- O'shea Artiñano Guillermo
- Von Heeren Franz
- Von Heeren Hubert Rafael
Presidente
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 197, S 8, H BI 4824,A , I/ 26 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-48
Empresa: FATIMA INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 27, S 8, H BI 34131, I/A 15 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-48
Empresa: CAJASUR BANCO SA
Consejero
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
- Gallastegui Zulaika Maria Carmen
- Guezuraga Borda Javier Angel
Mbro.Cte.NyR
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
P.Com.Ctrl.R
Pte.Comit.Au
SecComAudit
Secr.Com.Ret
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 188, S 8, H CO 35656, I/A 76 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-14
Empresa: HALLEY METALS IBERICA SA
Consejero
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
- Guzman Bergareche Fernando
- Guzman Franz Egge Von Heeren
- O'shea Artiñano Guillermo
Presidente
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 100, S 8, H BI 3438,A , I/ 20 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-48
Empresa: BILBAO EXHIBITION CENTRE SA
Consejero
- Echeberria Monteberria Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4699 , F 174, S 8, H BI 31523, I/A 71 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-48
VER MAS ACTOS
Información de ECHEBERRIA MONTEBERRIA IGNACIO MARIA
Mostramos los datos de ECHEBERRIA MONTEBERRIA IGNACIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEBERRIA MONTEBERRIA IGNACIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos