ECHEBARRIA DOMINGUEZ MARIA
Informe ejecutivo de ECHEBARRIA DOMINGUEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ECHEBARRIA DOMINGUEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEURTEK SERVICES SL | Apoderado | 06/05/2021 | |
NEURTEK SL | Apoderado | 27/11/2019 | |
NEURETXE SL | Apoderado | 27/11/2019 | |
ETXEDAMO SL | Consejero Delegado Solidario | 22/02/2013 | |
ETXEDAMO SL | Presidente | 22/02/2013 | |
ETXEDAMO SL | Consejero | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE ECHEBARRIA DOMINGUEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEBARRIA DOMINGUEZ MARIA
Empresa: NEURTEK SERVICES SL
Apoderado
- Echebarria Dominguez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 199, S 8, H SS 43709, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: NEURETXE SL
Apoderado
- Echebarria Dominguez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 155, S 8, H SS 42295, I/A 2 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
Empresa: NEURTEK SL
Apoderado
- Echebarria Dominguez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 147, S 8, H SS 42293, I/A 3 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
Empresa: NEURTEK SA
Apoderado
- Echebarria Dominguez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 121, S 8, H SS 2472, I/A 34 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-20
Empresa: OLAVE SOLOZABAL Y CIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Echebarria Dominguez Maria
- Gabilondo Azpiri Pablo
- Sarasua Alberdi Ane
- Solozabal Sarasua Juan
Presidente
- Echebarria Dominguez Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 211, S 8, H SS 5446, I/A 44 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-20
Empresa: ETXEDAMO SL
Consejero Delegado Solidario
- Echebarria Alberdi Mikel
- Echebarria Dominguez Maria
- Echebarria Orueta Pablo
Consejero
- Echebarria Alberdi Mikel
- Echebarria Dominguez Maria
- Echebarria Orueta Pablo
Presidente
- Echebarria Dominguez Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 198, S 8, H SS 22301, I/A 5 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-20
Empresa: OLAVE SOLOZABAL Y CIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Echebarria Dominguez Maria
- Gabilondo Azpiri Pablo
- Sarasua Alberdi Ane
- Solozabal Sarasua Juan
Presidente
- Echebarria Dominguez Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 209, S 8, H SS 5446, I/A 42 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-20
Información de ECHEBARRIA DOMINGUEZ MARIA
Mostramos los datos de ECHEBARRIA DOMINGUEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEBARRIA DOMINGUEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos