ECHAVARRI ECHAVARRI DANIEL
Informe ejecutivo de ECHAVARRI ECHAVARRI DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ECHAVARRI ECHAVARRI DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGA TEXTIL SA | Apoderado | 06/02/2024 | |
EGA TEXTIL SA | Consejero | 16/11/2009 | 03/07/2023 |
EGA TEXTIL SA | Presidente | 16/11/2009 | 03/07/2023 |
EKAIZA 2.000 SL | Presidente | 16/11/2009 | 11/12/2018 |
EKAIZA 2.000 SL | Consejero | 16/11/2009 | 11/12/2018 |
RUBIPUNT DESIGN SL | Administrador Unico | 27/01/2010 | |
EGA TEXTIL SA | Consejero Delegado | 14/05/2009 | 16/11/2009 |
ALDAIN 2000 SL | Administrador Solidario | 16/11/2009 |
VINCULACIONES DE ECHAVARRI ECHAVARRI DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHAVARRI ECHAVARRI DANIEL
Empresa: EGA TEXTIL SA
Apoderado
- Echavarri Aramendia Roberto
- Echavarri Aramendia Rosa Maria
- Echavarri Echavarri Daniel
- Larumbe Zazu Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 59, S 8, H NA 4800, I/A 80 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-31
Empresa: EGA TEXTIL SA
Consejero
- Echavarri Echavarri Daniel
Presidente
- Echavarri Echavarri Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 59, S 8, H NA 4800, I/A 79 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-31
Empresa: EGA TEXTIL SA
Consejero
- Aramendia Echavarri Rosa Maria
- Echavarri Aramendia Laura
- Echavarri Aramendia Roberto
- Echavarri Echavarri Daniel
Presidente
- Echavarri Echavarri Daniel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 58, S 8, H NA 4800, I/A 76 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-31
Empresa: EKAIZA 2.000 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aramendia Echavarri Rosa Maria
- Echavarri Aramendia Laura
- Echavarri Aramendia Roberto
- Echavarri Aramendia Rosa
- Echavarri Echavarri Daniel
Presidente
- Echavarri Echavarri Daniel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 219, S 8, H NA 14557, I/A 11 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-31
Empresa: EGA TEXTIL SA
Consejero
Presidente
- Echavarri Echavarri Daniel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 56, S 8, H NA 4800, I/A 68 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-31
Empresa: RUBIPUNT DESIGN SL
Administrador Unico
- Echavarri Echavarri Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39382 , F 151, S 8, H B 343404, I/A 3 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Empresa: ALDAIN 2000 SL
Administrador Solidario
- Echavarri Echavarri Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 14, S 8, H NA025490, I/A00004 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-31
Empresa: EKAIZA 2.000 SL
Consejero
- Aramendia Echavarri Rosa Maria
- Echavarri Aramendia Laura
- Echavarri Aramendia Roberto
- Echavarri Aramendia Rosa
- Echavarri Echavarri Daniel
Presidente
- Echavarri Echavarri Daniel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 218, S 8, H NA014557, I/A00005 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-31
Empresa: EKAIZA 2.000 SL
Presidente
- Echavarri Echavarri Daniel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 218, S 8, H NA014557, I/A00005 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-31
Empresa: EGA TEXTIL SA
Consejero
Presidente
- Echavarri Echavarri Daniel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 54, S 8, H NA004800, I/A00061 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-31
VER MAS ACTOS
Información de ECHAVARRI ECHAVARRI DANIEL
Mostramos los datos de ECHAVARRI ECHAVARRI DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHAVARRI ECHAVARRI DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos