ECHARRI LOPEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ECHARRI LOPEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 35
Empresas activas: 28
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ECHARRI LOPEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIDENOR BRIGHT STEELS SL | Apoderado Mancomunado | 14/08/2024 | |
SIDENOR BRIGHT STEELS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2024 | |
CLINICA FERNANDEZ-VILLAR SL | Apoderado Mancomunado | 31/07/2024 | |
DORCHE GLOBAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/04/2024 | |
JUMSA COSMETIC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/04/2024 | |
LABORATORIOS COPER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/04/2024 | |
DORCHE GLOBAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2024 | |
TECRO SPACE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/04/2024 | |
TECRO SPACE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2024 | |
BEAUTY PROJECT 2024 SL | Apoderado | 11/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ECHARRI LOPEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHARRI LOPEZ MARIA TERESA
Empresa: SIDENOR BRIGHT STEELS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Aguilar Suarez Antonio
- Echarri Lopez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 5213, I/A 41 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-01
Empresa: SIDENOR BRIGHT STEELS SL
Apoderado Mancomunado
- Aguilar Suarez Antonio
- Bas Alberdi Jorge Joaquin
- Echarri Lopez Maria Teresa
- Gomez Piñero Ivan
- Pineda Gomez Marco
- Quijano Urquijo German
- Zirion Sanz Jose Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 5213, I/A 40 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-01
Empresa: SIDENOR BRIGHT STEELS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bas Alberdi Jorge Joaquin
- Echarri Lopez Maria Teresa
- Gomez Piñero Ivan
- Pineda Gomez Marco
- Quijano Urquijo German
- Zirion Sanz Jose Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 5213, I/A 39 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-01
Empresa: CLINICA FERNANDEZ-VILLAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Echarri Lopez Maria Teresa
- Pineda Gomez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 607897, I/A 8 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: DORCHE GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Echarri Lopez Maria Teresa
- Oregi Baztarrika Aitor Patxi
- Pineda Gomez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 125, S 8, H LO 10348, I/A 5 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-26
Empresa: DORCHE GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Echarri Lopez Maria Teresa
- Oregi Baztarrika Aitor Patxi
- Pineda Gomez Marco
- Tecedor Rotaeche Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 124, S 8, H LO 10348, I/A 4 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-26
Empresa: LABORATORIOS COPER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Clarambo Camacho Salvador
- Echarri Lopez Maria Teresa
- Pineda Gomez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37922 , F 94, S 8, H B 311482, I/A 6 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Empresa: JUMSA COSMETIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Clarambo Camacho Salvador
- Echarri Lopez Maria Teresa
- Pineda Gomez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28250 , F 105, S 8, H B 130811, I/A 10 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-08
Empresa: TECRO SPACE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Echarri Lopez Maria Teresa
- Oregi Baztarrika Aitor Patxi
- Pineda Gomez Marco
- Tecedor Rotaeche Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 186, S 8, H LO 9330, I/A 9 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-26
Empresa: BEAUTY PROJECT 2024 SL
Apoderado
- Echarri Lopez Maria Teresa
- Pineda Gomez Marco
- Recalde Zamacona Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6249 , F 154, S 8, H BI 82433, I/A 3 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-48
VER MAS ACTOS
Información de ECHARRI LOPEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de ECHARRI LOPEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHARRI LOPEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos