ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO
Informe ejecutivo de ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DS SMITH PACKAGING CARTOGAL SA | Apoderado Mancomunado | 09/04/2018 | 01/08/2018 |
DS SMITH PACKAGING GALICIA SA | Apoderado Mancomunado | 05/04/2018 | 23/07/2018 |
DS SMITH PACKAGING DICESA SA | Apoderado Mancomunado | 01/03/2018 | 19/07/2018 |
DS SMITH PACKAGING ALCALA SL | Apoderado | 09/02/2018 | 16/07/2018 |
DS SMITH BUSINESS SERVICES SL | Apoderado | 09/02/2018 | 16/07/2018 |
DS SMITH PACKAGING MADRID SL | Apoderado | 10/04/2018 | 16/07/2018 |
DS SMITH PACKAGING HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 17/05/2018 | 16/07/2018 |
DS SMITH ANDORRA SA | Apoderado Mancomunado | 17/05/2018 | 16/07/2018 |
DS SMITH PACKAGING PENEDES SA | Apoderado Mancomunado | 15/02/2018 | 19/06/2018 |
DS SMITH PACKAGING FLAK SL | Apoderado Mancomunado | 15/02/2018 | 19/06/2018 |
VINCULACIONES DE ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO
Empresa: DS SMITH PACKAGING CARTOGAL SA
Apoderado Mancomunado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 210, S 8, H SC 7727, I/A 43 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-15
Empresa: DS SMITH PACKAGING GALICIA SA
Apoderado Mancomunado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4108, L 4108, F 126, S 8, H PO 59908, I/A 10 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-36
Empresa: DS SMITH PACKAGING DICESA SA
Apoderado Mancomunado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45368 , F 28, S 8, H B 89608, I/A 63 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-08
Empresa: DS SMITH PACKAGING MADRID SL
Apoderado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34266 , F 189, S 8, H M 203741, I/A 60 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: DS SMITH BUSINESS SERVICES SL
Apoderado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 19, S 8, H M 663271, I/A 4 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: DS SMITH PACKAGING ALCALA SL
Apoderado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34295 , F 106, S 8, H M 92446, I/A 23 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: DS SMITH ANDORRA SA
Apoderado Mancomunado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34659 , F 225, S 8, H M 248099, I/A 53 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: DS SMITH PACKAGING HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33515 , F 160, S 8, H M 603307, I/A 18 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: DS SMITH PACKAGING FLAK SL
Apoderado Mancomunado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45248 , F 17, S 8, H B 183119, I/A 45 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Empresa: DS SMITH PACKAGING PENEDES SA
Apoderado Mancomunado
- Echanove Martinez-ales Jacobo
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45235 , F 215, S 8, H B 34554, I/A 51 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
VER MAS ACTOS
Información de ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO
Mostramos los datos de ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHANOVE MARTINEZ-ALES JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos