ECHANIZ SALGADO BLANCA ANA
Informe ejecutivo de ECHANIZ SALGADO BLANCA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ECHANIZ SALGADO BLANCA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VODAFONE ONO SA | Apoderado | 16/07/2018 | 06/05/2022 |
VODAFONE SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2018 | 03/05/2022 |
VODAFONE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2022 | |
VODAFONE ONO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2016 | 20/09/2018 |
VODAFONE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2014 | 20/09/2018 |
VODAFONE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2018 | 20/09/2018 |
VINCULACIONES DE ECHANIZ SALGADO BLANCA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHANIZ SALGADO BLANCA ANA
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Echaniz Salgado Blanca Ana
- Garcia Aguilar Jose Miguel
- Garcia Alonso Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41731 , F 205, S 8, H M 410376, I/A 361 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Empresa: VODAFONE SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aranguren Ruiz De Velasco Juan Bosco
- Echaniz Salgado Blanca Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42580 , F 13, S 8, H M 623775, I/A 80 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aranguren Ruiz De Velasco Juan Bosco
- Echaniz Salgado Blanca Ana
- Garcia Alonso Miguel Angel
- Martinez-fresno Moreno Nicolas
- Perez Valer Agar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42945 , F 97, S 8, H M 131612, I/A 761 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Echaniz Salgado Blanca Ana
- Vazquez Martinez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 32, S 8, H M 410376, I/A 232 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Echaniz Salgado Blanca Ana
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 9, S 8, H M 131612, I/A 633 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Echaniz Salgado Blanca Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 6, S 8, H M 131612, I/A 628 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Empresa: VODAFONE SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Echaniz Salgado Blanca Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35050 , F 208, S 8, H M 623775, I/A 29 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado
- Echaniz Salgado Blanca Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 213, S 8, H M 410376, I/A 227 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Echaniz Salgado Blanca Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 189, S 8, H M 410376, I/A 181 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Echaniz Salgado Blanca Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30963 , F 45, S 8, H M 131612, I/A 526 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Información de ECHANIZ SALGADO BLANCA ANA
Mostramos los datos de ECHANIZ SALGADO BLANCA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHANIZ SALGADO BLANCA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos