ECHANIZ MACIA ISIDRO JOSE
Informe ejecutivo de ECHANIZ MACIA ISIDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ECHANIZ MACIA ISIDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA DE DERECHO Y ECONOMIA DE ALICANTE SL | Apoderado | 15/12/2010 |
VINCULACIONES DE ECHANIZ MACIA ISIDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHANIZ MACIA ISIDRO JOSE
Apoderado
- Echaniz Macia Isidro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 212, S 8, H A 119511, I/A 3 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-03
Administrador Unico
- Echaniz Macia Isidro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 212, S 8, H A 119511, I/A 2 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-03
Administrador Unico
- Echaniz Macia Isidro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 211, S 8, H A 119511, I/A 1 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-03
Información de ECHANIZ MACIA ISIDRO JOSE
Mostramos los datos de ECHANIZ MACIA ISIDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHANIZ MACIA ISIDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos