EATENTON WHITTINGHAM LINDA CRISTINE
Informe ejecutivo de EATENTON WHITTINGHAM LINDA CRISTINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EATENTON WHITTINGHAM LINDA CRISTINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAP STAR IBERICA SL SCOM | Apoderado Mancomunado | 02/01/2014 | 27/06/2014 |
PAP STAR IBERICA SL SCOM | Apoderado Mancomunado | 19/10/2012 | 27/06/2014 |
VINCULACIONES DE EATENTON WHITTINGHAM LINDA CRISTINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EATENTON WHITTINGHAM LINDA CRISTINE
Empresa: PAP STAR IBERICA SL SCOM
Apoderado Mancomunado
- Eatenton Whittingham Linda Cristine
- Esteve Verdes M& Dolores
- Lahoz Gil Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2823 , F 97, S 8, H T 17082, I/A 34 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-43
Empresa: PAP STAR IBERICA SL SCOM
Apoderado Mancomunado
- Eatenton Whittingham Linda Cristine
- Esteve Verdes M& Dolores
- Lahoz Gil Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 6, S 8, H T 17082, I/A 27 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-43
Empresa: PAP STAR IBERICA SL SCOM
Apoderado Mancomunado
- Brando Garrido Martin
- Eatenton Whittingham Linda Cristine
- Lahoz Gil Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 225, S 8, H T 17082, I/A 22 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-43
Información de EATENTON WHITTINGHAM LINDA CRISTINE
Mostramos los datos de EATENTON WHITTINGHAM LINDA CRISTINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EATENTON WHITTINGHAM LINDA CRISTINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos